DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR
Informe ejecutivo de DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROZA GRAPI SA | Administrador Solidario | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR
Empresa: ROZA GRAPI SA
Administrador Solidario
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 64821, I/A 12 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: ROZA GRAPI SA
Administrador Solidario
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 53, S 8, H M 64821, I/A 11 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Empresa: ROZA GRAPI SA
Administrador Solidario
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 52, S 8, H M 64821, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28
Empresa: ROZA GRAPI SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Consejero
- Cañedo Gonzalez Maria Josefa
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Presidente
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 52, S 8, H M 64821, I/A 9 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28
Empresa: ROZA GRAPI SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Consejero
- Cañedo Gonzalez Maria Josefa
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
- De La Roza Cañedo Susana
Presidente
- De La Roza Cañedo Ricardo Amador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3861 , F 51, S 8, H M 64821, I/A 8 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-28
Información de DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR
Mostramos los datos de DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA ROZA CAÑEDO RICARDO AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos