DE LA ROSA RUIZ ANTONIA
Informe ejecutivo de DE LA ROSA RUIZ ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA ROSA RUIZ ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUZ DE TESALI SL | Administrador Unico | 11/05/2021 | |
LUZ DE TESALI SL | Socio Unico | 11/05/2021 | |
SOLUCIONES DE EMBALAJE EN PLASTICO SL | Administrador Unico | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE DE LA ROSA RUIZ ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA ROSA RUIZ ANTONIA
Empresa: LUZ DE TESALI SL
Administrador Unico
- De La Rosa Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41901 , F 72, S 8, H M 742025, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: LUZ DE TESALI SL
Socio Único
- De La Rosa Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41901 , F 72, S 8, H M 742025, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Administrador Unico
- De La Rosa Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21908 , F 58, S 8, H M 390395, I/A 7 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Administrador Unico
- De La Rosa Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21908 , F 57, S 8, H M 390395, I/A 5 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Empresa: M J GRANDE SL
Apoderado
- De La Rosa Ruiz Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 149, S 8, H M 85257, I/A 6 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Información de DE LA ROSA RUIZ ANTONIA
Mostramos los datos de DE LA ROSA RUIZ ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA ROSA RUIZ ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos