DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS
Informe ejecutivo de DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MMA EUROLLEVANT ESPORTS SL | Administrador Unico | 22/08/2014 | |
TOT LIMPIEZAS 2013 SL | Administrador Unico | 21/08/2014 | |
MMA EUROLLEVANT ESPORTS SL | Socio Unico | 10/09/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS
Empresa: GRUPO DE CONTROL Y SERVICIOS 2014 SL
Administrador Unico
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 172, S 8, H T 46424, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-43
Empresa: GRUPO DE CONTROL Y SERVICIOS 2014 SL
Administrador Unico
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 172, S 8, H T 46424, I/A 2 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-43
Empresa: MMA EUROLLEVANT ESPORTS SL
Administrador Unico
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 10, S 8, H T 45848, I/A 2 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-43
Empresa: TOT LIMPIEZAS 2013 SL
Administrador Unico
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 216, S 8, H T 45846, I/A 2 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-43
Empresa: CONTROL SERVICES 2010 SL
Administrador Unico
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 17, S 8, H T 42400, I/A 6 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-43
Empresa: MMA EUROLLEVANT ESPORTS SL
Socio Único
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 7, S 8, H T 45848, I/A 1 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-43
Empresa: CONTROL SERVICES 2010 SL
Administrador Unico
- De La Rosa Perez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 17, S 8, H T 42400, I/A 5 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-43
Información de DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS
Mostramos los datos de DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA ROSA PEREZ JUAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos