DE LA ROSA MOZO JERONIMO
Informe ejecutivo de DE LA ROSA MOZO JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA ROSA MOZO JERONIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLECHASTE 2024 AIE | Administrador Unico | 15/06/2024 | |
BAUPRES INNOVACION AIE | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
AMURA DESARROLLOS AIE | Administrador Unico | 30/05/2024 | |
ROCKSAT INVESTIGACION Y DESARROLLO AIE | Administrador Unico | 10/05/2023 | |
PREDIAM INVESTIGACION Y DESARROLLO AIE | Administrador Unico | 10/05/2023 | |
TUREX 2023 AIE | Administrador Unico | 08/03/2023 | |
SIMTEX FOMENTO E INVESTIGACION AIE | Administrador Unico | 08/03/2023 | |
FOMENTO DE LA INNOVACION ESPAÑOLA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SL | Secretario | 19/08/2022 | |
FOMENTO DE LA INNOVACION ESPAÑOLA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SL | Consejero Delegado | 19/08/2022 | |
FOMENTO DE LA INNOVACION ESPAÑOLA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SL | Consejero | 19/08/2022 |
VINCULACIONES DE DE LA ROSA MOZO JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA ROSA MOZO JERONIMO
Empresa: FLECHASTE 2024 AIE
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824953, I/A 1 (15/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: BAUPRES INNOVACION AIE
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823544, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: AMURA DESARROLLOS AIE
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824307, I/A 1 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45138 , F 150, S 8, H M 794310, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45138 , F 140, S 8, H M 794309, I/A 1 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: SIMTEX FOMENTO E INVESTIGACION AIE
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44874 , F 1, S 8, H M 790027, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: TUREX 2023 AIE
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44781 , F 120, S 8, H M 788443, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Consejero Delegado
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Consejero
- Amado Del Palacio Maria De Los Angeles
- Baturone Blanc Borja
- De La Rosa Mozo Jeronimo
- Magarzo Rubio Jose Ramon
- VIABLE CAPITAL PARTNERS SL
Presidente
Representante
Secretario
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29799 , F 16, S 8, H M 536157, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Administrador Unico
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29799 , F 16, S 8, H M 536157, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Empresa: GASTA EN CASA SL
Liquidador
- De La Rosa Mozo Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 16, S 8, H CA 56598, I/A 2 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-11
VER MAS ACTOS
Información de DE LA ROSA MOZO JERONIMO
Mostramos los datos de DE LA ROSA MOZO JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA ROSA MOZO JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos