DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS
Informe ejecutivo de DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURONET PAYMENT SERVICES LTD | Apoderado Mancomunado | 11/01/2011 | 21/11/2013 |
RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA | Apoderado Solidario | 19/07/2013 | |
RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA | Apoderado Solidario | 27/01/2009 | 19/07/2013 |
RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA | Apoderado Solidario | 24/02/2011 | 19/07/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS
Empresa: EURONET PAYMENT SERVICES LTD
Apoderado Mancomunado
- Balcells Sanahuja Enric
- Barroso Lopez Raquel
- De La Riva Scerpella Maria Milagros
- Sanchez Arias Maria Josefa
- Villena Raventos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28075 , F 146, S 8, H M 505915, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Andres Sancho Mario
- Daniel Ismael Alejandro
- De La Riva Scerpella Maria Milagros
- De La Riva Scerpella Maria Milagros
- Gelay Araos Cristian
- Peña Ruddy Andres
- Rivero Flores Abelardo
- Villena Raventos Manuel
- Viñoly Palop Rafael
- Zapata Cordoba Nicolas Geronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26365 , F 212, S 8, H M 116398, I/A 172 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: ENVIA TELECOMUNICACIONES SA
Apoderado Solidario
- Andres Sancho Mario
- De La Riva Scerpella Maria Milagros
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26365 , F 166, S 8, H M 116398, I/A 162 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: EURONET PAYMENT SERVICES LTD
Apoderado Mancomunado
- Balcells Sanahuja Enric
- Barroso Lopez Raquel
- De La Riva Scerpella Maria Milagros
- Sanchez Arias Maria Josefa
- Villena Raventos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28075 , F 145, S 8, H M 505915, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Empresa: ENVIA TELECOMUNICACIONES SA
Apoderado Solidario
- Andres Sancho Mario
- De La Riva Scerpella Maria Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25028 , F 222, S 8, H M 116398, I/A 127 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28
Empresa: ENVIA TELECOMUNICACIONES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25028 , F 222, S 8, H M 116398, I/A 126 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28
Información de DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS
Mostramos los datos de DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA RIVA SCERPELLA MARIA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos