DE LA RIVA BALUST ALBERT
Informe ejecutivo de DE LA RIVA BALUST ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA RIVA BALUST ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS ROSA BARCELONA SL | Consejero | 22/05/2024 | |
INVERSIONS ROSA BARCELONA SL | Consejero Delegado Solidario | 22/05/2024 | |
INVERSIONS ROSA BARCELONA SL | Secretario | 22/05/2024 | |
PLASTICOS COMPUESTOS SA | Consejero Independiente | 17/11/2020 | |
MEETING AI TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 09/07/2020 | |
FUTURETECH VENTURES SL | Administrador Unico | 16/06/2020 | |
ALDEBARAN SERVICIOS PROFESIONALES SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2018 | |
AZIMUT SERVICIOS PROFESIONALES SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2018 |
VINCULACIONES DE DE LA RIVA BALUST ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA RIVA BALUST ALBERT
Empresa: INVERSIONS ROSA BARCELONA SL
Consejero Delegado Solidario
- De La Riva Balust Albert
Consejero
- De La Riva Balust Albert
- Viñas Picas Cristina
- Viñas Picas Rosa Maria
Presidente
Secretario
- De La Riva Balust Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 226901, I/A 11 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: ALTAIR MANAGEMENT CONSULTANTS SL
Apoderado
- De La Riva Balust Albert
- Espeja Gairi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37038 , F 33, S 8, H M 661597, I/A 9 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: PLASTICOS COMPUESTOS SA
Consejero Independiente
- De La Riva Balust Albert
Consejero Ejecutivo
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46964 , F 59, S 8, H B 89380, I/A 72 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Empresa: MEETING AI TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- De La Riva Balust Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47368 , F 156, S 8, H B 549902, I/A 1 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
Empresa: FUTURETECH VENTURES SL
Administrador Unico
- De La Riva Balust Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47351 , F 31, S 8, H B 549315, I/A 1 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-08
Empresa: ALTAIR MANAGEMENT CONSULTANTS SL
Apoderado
- De La Riva Balust Albert
- Espeja Gairi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37038 , F 31, S 8, H M 661597, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: AZIMUT SERVICIOS PROFESIONALES SL
Apoderado Mancomunado
- De La Riva Balust Albert
- Espeja Gairi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39039 , F 203, S 8, H B 339972, I/A 3 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
Empresa: ALDEBARAN SERVICIOS PROFESIONALES SL
Apoderado Mancomunado
- De La Riva Balust Albert
- Espeja Gairi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39436 , F 134, S 8, H B 345590, I/A 4 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Información de DE LA RIVA BALUST ALBERT
Mostramos los datos de DE LA RIVA BALUST ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA RIVA BALUST ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos