DE LA RICA ENTRECANALES MARTA
Informe ejecutivo de DE LA RICA ENTRECANALES MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA RICA ENTRECANALES MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAROUSSIA VENTURES SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
MAROUSSIA VENTURES SL | Socio Unico | 18/03/2024 | |
ENTREBLANC SL | Consejero | 20/01/2020 |
VINCULACIONES DE DE LA RICA ENTRECANALES MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA RICA ENTRECANALES MARTA
Empresa: EINFIELD INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- De La Rica Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44815 , F 59, S 8, H M 789012, I/A 3 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: EINFIELD INVESTMENTS SL
Nuevo Socio Único
- De La Rica Entrecanales Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44815 , F 59, S 8, H M 789012, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: ENTREBLANC SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Rica Entrecanales Borja
- De La Rica Entrecanales Bruno
- De La Rica Entrecanales Marta
- Entrecanales Domecq Maria De Las Nieves
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28495 , F 197, S 8, H M 264767, I/A 22 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: MBB 2008 INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- De La Rica Entrecanales Borja
- De La Rica Entrecanales Bruno
- De La Rica Entrecanales Marta
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26519 , F 189, S 8, H M 477886, I/A 12 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Empresa: MBB 2008 INVERSIONES SICAV
Consejero
- De La Rica Aranguren Javier
- De La Rica Entrecanales Borja
- De La Rica Entrecanales Marta
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26519 , F 72, S 8, H M 477886, I/A 7 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
Empresa: MBB 2008 INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- De La Rica Aranguren Javier
- De La Rica Entrecanales Borja
- De La Rica Entrecanales Marta
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26519 , F 64, S 8, H M 477886, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Información de DE LA RICA ENTRECANALES MARTA
Mostramos los datos de DE LA RICA ENTRECANALES MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA RICA ENTRECANALES MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos