DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO
Informe ejecutivo de DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATALAYA DESARROLLOS RESIDENCIALES SL | Apoderado | 21/12/2023 | |
MAZABI UK INVERSIONES SL | Apoderado | 13/12/2023 | |
ATALAYA COLLE INVESTMENT SL | Apoderado | 02/01/2023 | |
TARESTA SL | Apoderado | 07/10/2022 | |
HUERTINSA SL | Administrador Mancomunado | 31/01/2022 | |
ATALAYA HOSPITALITY SL | Apoderado | 09/06/2021 | |
ATALAYA CAMPOS SON CATLAR SL | Apoderado | 09/06/2021 | |
ATANAUS LOS CRISTIANOS SL | Apoderado | 28/10/2020 | |
ATALAYA ZORRILLA MADRAZO SL | Apoderado | 17/02/2017 | |
ATALAYA CASTELAR SL | Apoderado | 17/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO
Empresa: ATALAYA DESARROLLOS RESIDENCIALES SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 66, S 8, H M 800428, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: MAZABI UK INVERSIONES SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230 , F 126, S 8, H BI 81776, I/A 2 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-48
Empresa: ATALAYA COLLE INVESTMENT SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6144 , F 63, S 8, H BI 79703, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: ALMENDORA INVERSIONES SICAV
Liquidador
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14621 , F 123, S 8, H M 242308, I/A 35 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: TARESTA SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5557 , F 29, S 8, H BI 74376, I/A 16 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-48
Empresa: HUERTINSA SL
Administrador Mancomunado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
- Gonzalez Del Castillo Martinez Isabel
- Uribe-etxebarria Bilbao Mikel
- Uribe-etxebarria Diaz De Mendivil Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048 , F 40, S 8, H BI 31127, I/A 5 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-48
Empresa: ATALAYA CAMPOS SON CATLAR SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5997 , F 8, S 8, H BI 76576, I/A 2 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-48
Empresa: ATALAYA HOSPITALITY SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5970 , F 88, S 8, H BI 76036, I/A 2 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-48
Empresa: ATALAYA LES GARRIGUES SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5736 , F 93, S 8, H BI 70681, I/A 8 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: MAZABI LOS CRISTIANOS SL
Apoderado
- De La Puerta Olabarria Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5948 , F 210, S 8, H BI 75587, I/A 2 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-48
VER MAS ACTOS
Información de DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO
Mostramos los datos de DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PUERTA OLABARRIA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos