DE LA PUENTE VITINI JON
Informe ejecutivo de DE LA PUENTE VITINI JON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA PUENTE VITINI JON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES INVESTIGACION Y DESARROLLO SL | Apoderado | 10/04/2024 | |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | Apoderado | 26/03/2024 | |
CAF ENGINEERED MODERNIZATIONS SL | Apoderado | 21/10/2019 | |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | Apoderado | 20/08/2018 | |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES INVESTIGACION Y DESARROLLO SL | Apoderado | 20/08/2018 |
VINCULACIONES DE DE LA PUENTE VITINI JON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PUENTE VITINI JON
Apoderado
- De La Puente Vitini Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 173, S 8, H SS 22654, I/A 32 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-20
Apoderado
- De La Puente Vitini Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 51, S 8, H SS 329, I/A 474 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-20
Empresa: CAF ENGINEERED MODERNIZATIONS SL
Apoderado
- De La Puente Vitini Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 196, S 8, H SS 41755, I/A 5 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
Apoderado
- De La Puente Vitini Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 139, S 8, H SS 22654, I/A 23 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-20
Apoderado
- De La Puente Vitini Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 12, S 8, H SS 329, I/A 432 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-20
Información de DE LA PUENTE VITINI JON
Mostramos los datos de DE LA PUENTE VITINI JON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PUENTE VITINI JON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos