DE LA PUENTE VALDES SERGIO
Informe ejecutivo de DE LA PUENTE VALDES SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PUENTE VALDES SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECINRUB SL | Socio Unico | 03/05/2013 | |
TECINRUB SL | Administrador Unico | 03/05/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA PUENTE VALDES SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PUENTE VALDES SERGIO
Empresa: SULTAN TELECOM SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- De La Puente Valdes Sergio
- Jimenez Molinero Juan Pablo
- Sanchez Soto Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30002 , F 158, S 8, H M 539974, I/A 16 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-28
Empresa: SULTAN TELECOM SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- De La Puente Valdes Sergio
- Jimenez Molinero Juan Pablo
- Sanchez Soto Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30002 , F 156, S 8, H M 539974, I/A 15 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-28
Empresa: TECINRUB SL
Administrador Unico
- De La Puente Valdes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31034 , F 76, S 8, H M 558592, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: TECINRUB SL
Socio Único
- De La Puente Valdes Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31034 , F 76, S 8, H M 558592, I/A 1 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: QUANTUM TELECOM SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baos Navarro Alvaro Jorge
- De La Puente Valdes Sergio
- Garcia Muñiz Ramon
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Vizuete Gallango Emilio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18697 , F 195, S 8, H M 325590, I/A 15 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28
Empresa: QUANTUM TELECOM SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baos Navarro Alvaro Jorge
- De La Puente Valdes Sergio
- Garcia Muñiz Ramon
- Sanchez Soto Juan Carlos
- Vizuete Gallango Emilio Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18697 , F 193, S 8, H M 325590, I/A 10 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-28
Información de DE LA PUENTE VALDES SERGIO
Mostramos los datos de DE LA PUENTE VALDES SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PUENTE VALDES SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos