DE LA PUENTE PEREZ ANA
Informe ejecutivo de DE LA PUENTE PEREZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA PUENTE PEREZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Apoderado Solidario | 03/09/2024 | |
LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL | Apoderado | 13/08/2024 | |
ALIGHT SOLUTIONS SPAIN SL | Apoderado | 22/07/2024 | |
BURLINGTON 623 CORPORATE SERVICES SL | Apoderado | 25/01/2024 | |
SEPARATION SOLUTIONS ENTERPRISES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 13/12/2023 |
VINCULACIONES DE DE LA PUENTE PEREZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PUENTE PEREZ ANA
Empresa: DIRECTORSHIP CIBELES SL
Apoderado Solidario
- Bracho Fernandez Victoria
- Cuesta Alvarez Soraya
- De Gonzalo Martinez Rodrigo
- De La Puente Perez Ana
- Finestres Quinzaños Pilar
- Galdeano Rubio Cristina
- Gavela Rivera Diego Antonio
- Gil Ferrer Ana
- Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia
- Rodriguez Porras Maria Luisa
- Romero Romero Julio
- Viñuela Sanz Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 553956, I/A 15 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL
Apoderado
- Bracho Fernandez Victoria
- Cuesta Alvarez Soraya
- De Gonzalo Martinez Rodrigo
- De La Puente Perez Ana
- Finestres Quinzaños Pilar
- Galdeano Rubio Cristina
- Gavela Rivera Diego Antonio
- Gil Ferrer Ana
- Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia
- Rodriguez Porras Maria Luisa
- Romero Romero Julio
- Viñuela Sanz Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 526067, I/A 23 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: ALIGHT SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado
- Bracho Fernandez Victoria
- Cuesta Alvarez Soraya
- De Gonzalo Martinez Rodrigo
- De La Puente Perez Ana
- Delgado Santos Elisa
- Diaz Ronda Paula
- Galdeano Rubio Cristina
- Gavela Rivera Diego Antonio
- Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia
- Rodriguez Porras Maria Luisa
- Romero Romero Julio
- Viñuela Sanz Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812621, I/A 4 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: BURLINGTON 623 CORPORATE SERVICES SL
Apoderado
- Cuesta Alvarez Soraya
- De Donesteve Y Luengo Maria Almudena
- De Gonzalo Martinez Rodrigo
- De La Puente Perez Ana
- Delgado Santos Elisa
- Diaz Ronda Paula
- Galdeano Rubio Cristina
- Gavela Rivera Diego Antonio
- Gomez Fructuoso Francisco
- Lainez Tierno Iñigo
- Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia
- Rodriguez Porras Maria Luisa
- Romero Romero Julio
- Viñuela Sanz Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45898 , F 141, S 8, H M 806603, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: DONOVAN 423 CORPORATE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Cuesta Alvarez Soraya
- De Donesteve Y Luengo Maria Almudena
- De Gonzalo Martinez Rodrigo
- De La Puente Perez Ana
- Delgado Santos Elisa
- Diaz Ronda Paula
- Galdeano Rubio Cristina
- Gavela Rivera Diego Antonio
- Gomez Fructuoso Francisco
- Lainez Tierno Iñigo
- Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia
- Rodriguez Porras Maria Luisa
- Romero Romero Julio
- Viñuela Sanz Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45331 , F 203, S 8, H M 797458, I/A 3 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Información de DE LA PUENTE PEREZ ANA
Mostramos los datos de DE LA PUENTE PEREZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PUENTE PEREZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos