DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL THERMO BINDER SYSTEM SL | Apoderado | 11/02/2022 | |
COMPAPEL IBERIA SL | Apoderado | 03/05/2018 |
VINCULACIONES DE DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: COMERCIAL THERMO BINDER SYSTEM SL
Apoderado
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 65, S 8, H M 57069, I/A 18 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: COMPAPEL IBERIA SL
Apoderado
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 97, S 8, H M 536280, I/A 5 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: COMERCIAL THERMO BINDER SYSTEM SL
Administrador Solidario
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
- Marti Lopez Amor Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 64, S 8, H M 57069, I/A 17 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: COMPAPEL IBERIA SL
Administrador Unico
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 97, S 8, H M 536280, I/A 4 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: COMERCIAL THERMO BINDER SYSTEM SL
Administrador Solidario
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
- Marti Lopez Amor Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 64, S 8, H M 57069, I/A 16 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: COMPAPEL IBERIA SL
Administrador Unico
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29807 , F 93, S 8, H M 536280, I/A 1 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28
Empresa: KARTON IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Puente Jimenez Antonio
- De La Puente Jimenez Maria Carmen
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Consejero
- De La Puente Jimenez Antonio
- De La Puente Jimenez Maria Carmen
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- De La Puente Jimenez Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 102, S 8, H M 78218, I/A 28 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Información de DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PUENTE JIMENEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos