DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SL | Administrador Unico | 13/10/2015 | |
AURINGIS INVERSION SL | Vicepresidente | 30/09/2009 | 13/01/2015 |
AURINGIS INVERSION SL | Consejero | 30/09/2009 | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD SL
Administrador Unico
- De La Plata Martin Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 152, S 8, H GR 17508, I/A 6 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-18
Empresa: AURINGIS INVERSION SL
Consejero
- Cintado Garrido Jesus
- De La Plata Martin Maria De Los Angeles
- Pelaez Sanchez Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De La Plata Martin Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5960 , F 32, S 8, H SE103711, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
Empresa: AURINGIS INVERSION SL
Consejero
- Cintado Garrido Jesus
- De La Plata Martin Maria De Los Angeles
- Pelaez Sanchez Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De La Plata Martin Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 197, S 8, H J 17570, I/A 1 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-23
Información de DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PLATA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos