DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES DIAZ SA | Apoderado Solidario | 31/03/2017 |
VINCULACIONES DE DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL
Empresa: DERICHEBOURG ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguado Baquedano Arturo
- Aldea Pablo Maria Del Carmen
- Ambrosio Morgado Ignacio Javier
- Asensi Tirado Carme
- Asensio Alonso Alvaro
- Asensio Alonso Alvaro
- Asensio Alonso Alvaro
- Blanco Morago Laura
- Briones Carrillo Ana
- Cañizo Fernandez Maximo
- Cogolludo Labrado Esther
- Cogolludo Labrado Esther
- Cuenca Jaen Marta Maria
- De La Cruz Gonzalez Abel
- De La Cruz Gonzalez Abel
- De La Peña De Miguel Angel
- Estrela De La Concepcion Silvia
- Estrela De La Concepcion Silvia
- Fernandez Alvarez Delfin
- Fernandez Blazquez Carlos
- Fernandez Delgado Manuel
- Fernandez Delgado Manuel
- Fernandez Diaz Alicia
- Garcia Alonso Jorge
- Garcia Alonso Jorge
- Garcia Gonzalez Abel
- Garcia Gonzalez Abel
- Garcia Martin Sergio
- Gonzalez Fernandez Teodoro
- Jimenez Ruiz Laura
- Lajo Marcos Francisco Javier
- Lajo Marcos Francisco Javier
- Lajo Marcos Francisco Javier
- Lajo Segura Jorge Juan
- Lajo Segura Jorge Juan
- Lajo Segura Jorge Juan
- Martinez Barrejon Andres
- Martinez Castro Begoña
- Mateos Gonzalez Javier
- Matias Aznal Tamara
- Medina Blanco Esther
- Medina Blanco Esther
- Moreno Navarro Enrique
- Moreno Navarro Enrique
- Ormazabal Berastegui Ana
- Orts Ferrer Ruben
- Orts Ferrer Ruben
- Piedra Arce Francisco
- Quintana Periañez Jacinto
- Quintana Periañez Jacinto
- Ramos Crispillo Lorena
- Rebull Gimeno Narcis
- Rico Leon Javier
- Rodriguez Alvarez Maria Mercedes
- Romero Martinez Iker
- Serrano Benayas Javier
- Silva Gonzalez Cristina
- Ubeda Diaz De Argandoña Javier
- Velasco Cerezo Juan Ignacio
- Velasco Cerezo Juan Ignacio
- Viñuela Baeza Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22314 , F 69, S 8, H M 33391, I/A 182 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Empresa: LAJO Y RODRIGUEZ SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Asensio Perez Maria Paz
- De La Peña De Miguel Angel
- Fernandez Diaz Alicia
- Lajo Asensio Fernando
- Lajo Rodriguez Javier
- Paz Vaquero Jesus Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22314 , F 48, S 8, H M 33391, I/A 163 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: LAJO Y RODRIGUEZ SA
Apoderado Solidario
- Asensio Perez Maria Paz
- De La Peña De Miguel Angel
- Fernandez Diaz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22314 , F 43, S 8, H M 33391, I/A 154 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: RECUPERACIONES DIAZ SA
Apoderado Solidario
- Asensio Alonso Alvaro
- De La Peña De Miguel Angel
- Fernandez Diaz Alicia
- Garrido Gonzalez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 78, S 8, H LO 2493, I/A 19 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-26
Empresa: LAJO Y RODRIGUEZ SA
Apoderado
- Aldea Pablo Maria Del Carmen
- Asensi Tirado Carme
- Asensio Alonso Alvaro
- Cañizo Fernandez Maximo
- Cogolludo Labrado Esther
- De La Peña De Miguel Angel
- Fernandez Alvarez Delfin
- Fernandez Blazquez Carlos
- Fernandez Diaz Alicia
- Garamendi Arrillaga Aitziber
- Garcia Gonzalez Abel
- Garrido Gomez Maria
- Gil Oyaregui Maria Vega
- Lajo Segura Jorge Juan
- Martin Aldavert Maria Nieves
- Mateos Gonzalez Javier
- Matias Aznal Tamara
- Piedra Arce Francisco
- Primo Arnedo Francisco Javier
- Rodriguez Alvarez Maria Mercedes
- Romero Martinez Iker
- Serrano Redondo Rodrigo
- Torreblanca Arner Gemma
- Ubeda Diaz De Argandoña Javier
- Vallejo Palacios Marcos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22314 , F 33, S 8, H M 33391, I/A 143 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Información de DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PEÑA DE MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos