DE LA PARTE ORTIZ ASIER
Informe ejecutivo de DE LA PARTE ORTIZ ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PARTE ORTIZ ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS ASIMER SL | Administrador Unico | 10/02/2016 |
VINCULACIONES DE DE LA PARTE ORTIZ ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PARTE ORTIZ ASIER
Empresa: MECANIZADOS ASIMER SL
Administrador Unico
- De La Parte Ortiz Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 61, S 8, H BI 32311, I/A 4 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Empresa: TALLERES MECANICOS ASIMER SL
Administrador Unico
- De La Parte Ortiz Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 102, S 8, H BI 9292,B , I/ 8 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Empresa: AN NOMDEDEU SL
Administrador Unico
- De La Parte Ortiz Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5415 , F 53, S 8, H BI 63235, I/A 2 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-48
Empresa: MECANIZADOS ASIMER SL
Administrador Unico
- De La Parte Ortiz Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 60, S 8, H BI 32311, I/A 3 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-48
Empresa: AN NOMDEDEU SL
Administrador Unico
- De La Parte Ortiz Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5415 , F 51, S 8, H BI 63235, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-48
Información de DE LA PARTE ORTIZ ASIER
Mostramos los datos de DE LA PARTE ORTIZ ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PARTE ORTIZ ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos