DE LA PARTE FRANCO ANGEL
Informe ejecutivo de DE LA PARTE FRANCO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PARTE FRANCO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMON Y CAJAL 39 SL | Administrador Mancomunado | 27/09/2010 | 10/02/2022 |
RAMON Y CAJAL 39 SL | Liquidador Mancomunado | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
MECANIZADOS ASIMER SL | Administrador Unico | 12/08/2014 | 10/02/2016 |
RAMON Y CAJAL 39 SL | Administrador Solidario | 27/09/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA PARTE FRANCO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PARTE FRANCO ANGEL
Empresa: RAMON Y CAJAL 39 SL
Liquidador Mancomunado
- De La Parte Franco Angel
- Recio Felipe Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 86, S 8, H BI 39268, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-48
Empresa: RAMON Y CAJAL 39 SL
Administrador Mancomunado
- De La Parte Franco Angel
- Recio Felipe Victoriano
Liquidador Mancomunado
- De La Parte Franco Angel
- Recio Felipe Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 86, S 8, H BI 39268, I/A 3 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-48
Empresa: MECANIZADOS ASIMER SL
Administrador Unico
- De La Parte Franco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 61, S 8, H BI 32311, I/A 4 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Empresa: MECANIZADOS ASIMER SL
Administrador Unico
- De La Parte Franco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 60, S 8, H BI 32311, I/A 3 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-48
Empresa: RAMON Y CAJAL 39 SL
Administrador Mancomunado
- De La Parte Franco Angel
- Recio Felipe Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 86, S 8, H BI 39268, I/A 2 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-48
Empresa: RAMON Y CAJAL 39 SL
Administrador Solidario
- De La Parte Franco Angel
- Recio Felipe Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 86, S 8, H BI 39268, I/A 2 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-48
Información de DE LA PARTE FRANCO ANGEL
Mostramos los datos de DE LA PARTE FRANCO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PARTE FRANCO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos