DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN
Informe ejecutivo de DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTARA CASHPOOLING SPAIN SL | Apoderado Solidario | 13/12/2011 | 10/12/2019 |
COMERCIALIZACION Y GESTION DE VEHICULOS DE OCASION SA | Representante | 29/04/2010 | 23/06/2015 |
ASTARA LAST MILE SL | Representante | 15/04/2010 | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN
Empresa: NEW ENERGY VEHICLES SL
Apoderado Solidario
- De La Parte De La Fuente Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 86, S 8, H M 508333, I/A 15 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Representante
- De La Parte De La Fuente Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 214, S 8, H M 205829, I/A 38 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Representante
- De La Parte De La Fuente Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21466 , F 225, S 8, H M 339929, I/A 29 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: NEW ENERGY VEHICLES SL
Apoderado Solidario
- De La Parte De La Fuente Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28222 , F 135, S 8, H M 508333, I/A 6 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Unico
Representante
- De La Parte De La Fuente Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 213, S 8, H M 205829, I/A 34 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
Administrador Unico
Representante
- De La Parte De La Fuente Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21466 , F 220, S 8, H M 339929, I/A 18 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Información de DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN
Mostramos los datos de DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PARTE DE LA FUENTE JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos