DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA
Informe ejecutivo de DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UON CONSULTORIA SL | Apoderado Solidario | 22/02/2024 | |
LOZANO LOZANO INSURANCE SERVICES SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
STAND POINT ASISTENCIA SL | Apoderado Solidario | 02/08/2021 | |
STAND POINT ASISTENCIA SL | Apoderado | 29/01/2020 | |
GESTION Y CONSULTORIA TECNICA DE AUTOMOCION SL | Representante | 16/12/2014 | |
LOZANO AUDIT INSURANCE SERVICES SL | Representante | 07/10/2014 | |
LOZANO CALL INSURANCE SERVICES SA | Representante | 29/09/2014 | |
LOZANO DIRECT INSURANCE SERVICES SA | Representante | 20/06/2014 | |
LOZANO CLAIMS INSURANCE SERVICES SA | Representante | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA
Empresa: UON CONSULTORIA SL
Apoderado Solidario
- De La Morena Olias Maria Luisa
- Lozano Lozano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46383 , F 189, S 8, H M 814643, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: LOZANO LOZANO INSURANCE SERVICES SL
Apoderado
- De La Morena Olias Maria Luisa
- Lozano Lozano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32351 , F 92, S 8, H M 582366, I/A 7 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: LOZANO LOZANO INSURANCE SERVICES SL
Administrador Unico
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32351 , F 92, S 8, H M 582366, I/A 6 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: LOZANO AUDIT INSURANCE SERVICES SL
Administrador Unico
Representante
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32704 , F 124, S 8, H M 588739, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: STAND POINT ASISTENCIA SL
Apoderado Solidario
- De La Morena Olias Maria Luisa
- Lozano Lozano Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39864 , F 119, S 8, H M 708142, I/A 9 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: STAND POINT ASISTENCIA SL
Administrador Unico
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39864 , F 119, S 8, H M 708142, I/A 8 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: LOZANO CALL INSURANCE SERVICES SA
Administrador Unico
Representante
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32670 , F 89, S 8, H M 588118, I/A 5 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: STAND POINT ASISTENCIA SL
Administrador Unico
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39864 , F 118, S 8, H M 708142, I/A 6 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-28
Empresa: LOZANO CLAIMS INSURANCE SERVICES SA
Administrador Unico
Representante
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32383 , F 52, S 8, H M 582886, I/A 6 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: LOZANO DIRECT INSURANCE SERVICES SA
Administrador Unico
Representante
- De La Morena Olias Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32358 , F 195, S 8, H M 582511, I/A 6 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA
Mostramos los datos de DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA MORENA OLIAS MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos