DE LA MARTA GARCIA LUIS
Informe ejecutivo de DE LA MARTA GARCIA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA MARTA GARCIA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTRANSPORT SL | Socio Unico | 27/01/2021 | |
MARTRANSPORT SL | Administrador Unico | 27/01/2021 | |
VEDARROYO SL | Socio Unico | 17/01/2018 | |
VEDARROYO SL | Administrador Unico | 17/01/2018 | |
JULESA QUALITY SL | Administrador Unico | 16/12/2016 |
VINCULACIONES DE DE LA MARTA GARCIA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA MARTA GARCIA LUIS
Empresa: MARTRANSPORT SL
Administrador Unico
- De La Marta Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 1, S 8, H SE128532, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-41
Empresa: MARTRANSPORT SL
Socio Único
- De La Marta Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6981 , F 1, S 8, H SE128532, I/A 1 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-41
Empresa: VEDARROYO SL
Administrador Unico
- De La Marta Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6279 , F 185, S 8, H SE111596, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: VEDARROYO SL
Nuevo Socio Único
- De La Marta Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6279 , F 185, S 8, H SE111596, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: JULESA QUALITY SL
Administrador Unico
- De La Marta Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45219 , F 106, S 8, H B 480745, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Información de DE LA MARTA GARCIA LUIS
Mostramos los datos de DE LA MARTA GARCIA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA MARTA GARCIA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos