DE LA LLAVE BARROSO DAVID
Informe ejecutivo de DE LA LLAVE BARROSO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA LLAVE BARROSO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAVERDE Y OLIVARTE SL | Liquidador | 08/03/2023 | 15/04/2024 |
CASAVERDE Y OLIVARTE SL | Administrador Unico | 26/08/2009 | 08/03/2023 |
COMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DACOTEL SL | Administrador Unico | 26/02/2020 |
VINCULACIONES DE DE LA LLAVE BARROSO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA LLAVE BARROSO DAVID
Empresa: CASAVERDE Y OLIVARTE SL
Liquidador
- De La Llave Barroso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 653, F 44, S 8, H CC 11410, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
Empresa: CASAVERDE Y OLIVARTE SL
Administrador Unico
- De La Llave Barroso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 653, F 44, S 8, H CC 11410, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-10
Administrador Unico
- De La Llave Barroso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13253 , F 3, S 8, H M 214693, I/A 2 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Empresa: CASAVERDE Y OLIVARTE SL
Administrador Unico
- De La Llave Barroso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 826, L 653, F 32, S 8, H CC 11410, I/A 1 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-10
Información de DE LA LLAVE BARROSO DAVID
Mostramos los datos de DE LA LLAVE BARROSO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA LLAVE BARROSO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos