DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA
Informe ejecutivo de DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUCK ON ROUTE LOGISTICS SL | Administrador Unico | 13/09/2021 | |
PACIFIC RAILWAY SL | Administrador Unico | 24/09/2015 | |
BAMOIL 13 SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | |
NICE HAIR SL | Administrador Unico | 23/04/2013 | |
CIOTER MADRID SL | Representante | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA
Empresa: TRUCK ON ROUTE LOGISTICS SL
Administrador Unico
- De La Lastra Iglesias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41454 , F 153, S 8, H M 734587, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: PACIFIC RAILWAY SL
Administrador Unico
- De La Lastra Iglesias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18694 , F 116, S 8, H M 325500, I/A 3 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: BAMOIL 13 SL
Administrador Unico
- De La Lastra Iglesias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 149, S 8, H M 568319, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: BAMOIL 13 SL
Consejero
- Borrego Garcia Francisco Javier
- De La Lastra Iglesias Patricia
- De La Ulacia De La Sotilla Javier
- Romero Haupold Caballero Antonio
- Salazar-simpson Bos Francisco De Paula
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 149, S 8, H M 568319, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: BAMOIL 13 SL
Consejero
- Borrego Garcia Francisco Javier
- Choya Lobo Francisco Javier
- De La Lastra Iglesias Patricia
- Romero Haupold Caballero Antonio
- Salazar-simpson Bos Francisco De Paula
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 148, S 8, H M 568319, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-28
Empresa: NICE HAIR SL
Administrador Unico
- De La Lastra Iglesias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19903 , F 203, S 8, H M 350824, I/A 5 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: P J PRINCES CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- De La Lastra Iglesias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21839 , F 217, S 8, H M 389188, I/A 4 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Empresa: CIOTER MADRID SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
- De La Lastra Iglesias Patricia
- Gonzalez De Caldas Muñoz Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26470 , F 190, S 8, H M 477042, I/A 1 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-28
Información de DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA
Mostramos los datos de DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA LASTRA IGLESIAS PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos