DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTELES NERVION SA | Vicesecret. | 12/07/2016 | |
HOTELES NERVION SA | Apoderado | 13/11/2014 | |
HOTELES NERVION SA | Consejero | 01/09/2014 |
VINCULACIONES DE DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Empresa: HOTELES NERVION SA
Consejero Delegado
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 1252,A , I/ 33 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-48
Empresa: HOTELES NERVION SA
Consejero Delegado
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
Consejero
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4354 , F 201, S 8, H BI 1252,A , I/ 29 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-48
Empresa: HOTELES NERVION SA
Consejero Delegado
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4354 , F 200, S 8, H BI 1252,A , I/ 27 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
Empresa: HOTELES NERVION SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4354 , F 199, S 8, H BI 1252,A , I/ 25 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-48
Empresa: HOTELES NERVION SA
Apoderado
- Arechavala Bilbao Jesus
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
- De La Iglesia Garcia Guerrero Pablo
- Kortabitarte Iriondo Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4354 , F 199, S 8, H BI 1252,A , I/ 23 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-48
Empresa: HOTELES NERVION SA
Consejero
- De La Iglesia Garcia Guerrero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4354 , F 199, S 8, H BI 1252,A , I/ 22 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-48
Información de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA IGLESIA GARCIA GUERRERO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos