DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA
Informe ejecutivo de DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLAS SPORT SL | Administrador Unico | 03/09/2012 |
VINCULACIONES DE DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA
Empresa: PAINT BOLAS-CHAQUETA SL
Liquidador
- De La Hoz Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 120, S 8, H CR 21510, I/A 2 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-13
Empresa: PAINT BOLAS-CHAQUETA SL
Administrador Unico
- De La Hoz Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 120, S 8, H CR 21510, I/A 2 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-13
Empresa: BOLAS SPORT SL
Administrador Unico
- De La Hoz Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 219, S 8, H CR 22046, I/A 1 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-13
Empresa: PAINT BOLAS-CHAQUETA SL
Administrador Unico
- De La Hoz Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 119, S 8, H CR 21510, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-13
Información de DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA
Mostramos los datos de DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA HOZ MARTIN ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos