DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIB BESAYA SL | Apoderado | 06/11/2023 | |
LYNX FINANCIAL CRIME TECH SA | Apoderado Solidario | 08/08/2023 | |
PAGONXT EMONEY EDE SL | Apoderado Solidario | 28/06/2021 | |
PAGONXT TRADE SERVICES SL | Apoderado Solidario | 29/11/2019 | |
GETNET PAYMENTS SL | Apoderado | 12/11/2019 | |
PAGONXT SOLUTIONS SL | Apoderado | 15/07/2019 | |
PAGONXT SL | Apoderado Solidario | 20/09/2018 | |
UNIVERSIA HOLDING SL | Apoderado | 05/03/2013 | |
DE LA HOZ LLARANDI & ASOCIADOS SL | Socio Unico | 27/02/2013 | |
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | Apoderado | 22/11/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN
Empresa: SIB BESAYA SL
Apoderado
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Gonzalez Dominguez Elena
- Pellejero Vazquez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45681 , F 152, S 8, H M 803179, I/A 4 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: LYNX FINANCIAL CRIME TECH SA
Apoderado Solidario
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Senosiain Duque Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43919 , F 220, S 8, H M 775000, I/A 10 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: PAGONXT ONETRADE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41692 , F 134, S 8, H M 738547, I/A 3 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: MONEYBIT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36500 , F 211, S 8, H M 655666, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
Apoderado
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 118, S 8, H M 635784, I/A 6 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Empresa: PAGOFX HOLDCO SL
Apoderado
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39234 , F 126, S 8, H M 696957, I/A 5 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Empresa: INMOBILIARIA VIAGRACIA SA
Apoderado Solidario
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 15, S 8, H M 77184, I/A 51 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Apoderado Solidario
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37910 , F 31, S 8, H M 675111, I/A 3 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Solidario
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35932 , F 93, S 8, H M 2715, I/A 2889 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: UNIVERSIA HOLDING SL
Apoderado
- De La Hoz Llarandi Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez De La Puente Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22333 , F 223, S 8, H M 281891, I/A 40 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA HOZ LLARANDI MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos