DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO
Informe ejecutivo de DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELCANO CAPITAL SL | Consejero | 10/06/2024 | |
ELCANO CAPITAL SL | Apoderado | 10/06/2024 | |
ELCANO CAPITAL SL | Apoderado Solidario | 26/05/2023 |
VINCULACIONES DE DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO
Empresa: ELCANO CAPITAL SL
Apoderado
Consejero
- De La Hoz De Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 722726, I/A 14 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: ELCANO CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Adrien Calduch Enrique
- Alvarez Lopez Jaime
- De La Hoz De Miguel Alejandro
- Escudero Gimeno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41464 , F 222, S 8, H M 722726, I/A 11 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-28
Empresa: PROMONTORY ESPAÑA SL
Vicesecretario No Consejero
- De La Hoz De Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 110, S 8, H M 548900, I/A 10 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: PROMONTORY ESPAÑA SL
Vicesecretario No Consejero
- De La Hoz De Miguel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30501 , F 109, S 8, H M 548900, I/A 9 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Información de DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO
Mostramos los datos de DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA HOZ DE MIGUEL ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos