DE LA HERA MARTIN ANGEL
Informe ejecutivo de DE LA HERA MARTIN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA HERA MARTIN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNGESPA SL | Administrador Unico | 06/02/2024 | |
INICIATIVAS GERONTOLOGICAS ESPAÑOLAS SL | Administrador Solidario | 27/09/2019 |
VINCULACIONES DE DE LA HERA MARTIN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA HERA MARTIN ANGEL
Empresa: UNGESPA SL
Administrador Unico
- De La Hera Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17146 , F 207, S 8, H M 119683, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: SAN ARCANGEL BAYONA SL
Administrador Solidario
- Barinaga Martin Javier Carlos
- De La Hera Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39661 , F 210, S 8, H M 704759, I/A 1 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Liquidador
- De La Hera Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 128, S 8, H VA 20547, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-47
Empresa: PONTENOVA DE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- De La Hera Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22020 , F 90, S 8, H M 392543, I/A 3 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-28
Empresa: IVARO CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- De La Hera Martin Angel
- San Juan Ramos Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1425 , F 78, S 8, H VA 25035, I/A 2 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-47
Información de DE LA HERA MARTIN ANGEL
Mostramos los datos de DE LA HERA MARTIN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA HERA MARTIN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos