DE LA HAZA LARA ALVARO
Informe ejecutivo de DE LA HAZA LARA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA HAZA LARA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRINCESA GOYA INVESTMENTS SL | Consejero | 02/09/2022 | |
TRACTORGATE SL | Consejero | 17/08/2021 | |
TRAJANO IBERIA SOCIMI SA | Representante | 10/07/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA HAZA LARA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA HAZA LARA ALVARO
Empresa: PRINCESA GOYA INVESTMENTS SL
Consejero
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42039 , F 89, S 8, H M 744396, I/A 3 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-28
Empresa: TRAJANO IBERIA SOCIMI SA
Consejero
Representante
- De La Haza Lara Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42301 , F 75, S 8, H M 600838, I/A 40 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: TRACTORGATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41772 , F 128, S 8, H M 739925, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: TRAJANO IBERIA SA
Consejero
Ent.Reg.Cont
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 198, S 8, H M 600838, I/A 5 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Información de DE LA HAZA LARA ALVARO
Mostramos los datos de DE LA HAZA LARA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA HAZA LARA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos