DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL
Informe ejecutivo de DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITNOW VIDEO IBERIA SL | Apoderado | 14/12/2016 | 14/04/2023 |
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA | Consejero | 02/07/2009 | 24/01/2013 |
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA | Consejero | 02/06/2011 | 24/01/2013 |
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA | Apoderado | 15/09/2010 | 04/01/2013 |
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA | Apoderado | 18/06/2009 | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL
Empresa: CITNOW VIDEO IBERIA SL
Apoderado
- De La Guardia Villalon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34776 , F 111, S 8, H M 625508, I/A 8 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: CITNOW VIDEO IBERIA SL
Apoderado
- De La Guardia Villalon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34776 , F 108, S 8, H M 625508, I/A 2 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Consejero
- De La Guardia Villalon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 11, S 8, H B 117849, I/A 205 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Apoderado
- Bryan David Barr
- Clavell Corbera Xavier
- De La Guardia Villalon Manuel
- Shishir Bhushan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43351 , F 9, S 8, H B 117849, I/A 202 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Apoderado
- De La Guardia Villalon Manuel
- Nebra Alvarez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41780 , F 120, S 8, H B 117849, I/A 191 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Consejero
- De La Guardia Villalon Manuel
- Mark Stephen Steele
- Mathew Edward Wiggers
- Nebra Alvarez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41780 , F 114, S 8, H B 117849, I/A 179 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Apoderado
- De La Guardia Villalon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41780 , F 113, S 8, H B 117849, I/A 177 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Consejero
- De La Guardia Villalon Manuel
- Nebra Alvarez Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39044 , F 128, S 8, H B 117849, I/A 169 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-08
Empresa: NISSAN IBERIA SA
Apoderado
- De La Guardia Villalon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39044 , F 124, S 8, H B 117849, I/A 167 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Información de DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL
Mostramos los datos de DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA GUARDIA VILLALON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos