DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA
Informe ejecutivo de DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOBBY 2000 SA | Secretario | 13/01/2010 | |
LOBBY 2000 SA | Consejero | 13/01/2010 | |
CHILESPAR SL | Apoderado | 05/10/2009 | |
ALMAZA SA | Apoderado | 29/09/2009 |
VINCULACIONES DE DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA
Empresa: LOBBY 2000 SA
Consejero
- De La Guardia Perez Maria Rosa
- Gil De La Guardia Alberto David
- Gil De La Guardia Gonzalo
- Gil De La Guardia Rosana
Presidente
Secretario
- De La Guardia Perez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14826 , F 143, S 8, H M 246562, I/A 9 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Empresa: LOBBY 2000 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Guardia Perez Maria Rosa
- Gil De La Guardia Alberto David
- Gil De La Guardia Gonzalo
- Gil De La Guardia Rosana
Presidente
Secretario
- De La Guardia Perez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14826 , F 142, S 8, H M 246562, I/A 8 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Empresa: ALMAZA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Guardia Perez Maria Rosa
- Gil De La Guardia Alberto David
- Gil De La Guardia Gonzalo
- Gil De La Guardia Rosa Ana
Presidente
Secretario
- De La Guardia Perez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5451 , F 84, S 8, H M 89206, I/A 9 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Empresa: LOBBY 2000 SA
Consejero
- De La Guardia Perez Maria Rosa
- Gil De La Guardia Alberto David
- Gil De La Guardia Gonzalo
- Gil De La Guardia Rosana
Presidente
Secretario
- De La Guardia Perez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14826 , F 141, S 8, H M 246562, I/A 6 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: CHILESPAR SL
Apoderado
- De La Guardia Perez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10886 , F 116, S 8, H M 171844, I/A 6 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Empresa: ALMAZA SA
Apoderado
- De La Guardia Perez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5451 , F 84, S 8, H M 89206, I/A 8 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Información de DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA
Mostramos los datos de DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA GUARDIA PEREZ MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos