DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICHAVILA-ACEBES ABOGADOS SLP | Apoderado | 04/12/2020 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE
Empresa: MICHAVILA-ACEBES ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- De La Fuente Tellez Maria Jose
- De La Fuente Tellez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491206, I/A 13 (18/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: MICHAVILA-ACEBES ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- De La Fuente Tellez Maria Jose
- Michavila Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27263 , F 161, S 8, H M 491206, I/A 11 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: MASTER ABOGADOS SLP
Apoderado
- De La Fuente Tellez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27263 , F 158, S 8, H M 491206, I/A 6 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: MASTER ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- De La Fuente Tellez Maria Jose
- Michavila Nuñez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27263 , F 158, S 8, H M 491206, I/A 5 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Información de DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE TELLEZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos