DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SAN FINS SL | Administrador Unico | 29/08/2022 | |
PRODUCTOS INTEGRADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2019 | |
PRODUCTOS INTEGRADOS SA | Presidente | 11/03/2013 | |
PRODUCTOS INTEGRADOS SA | Consejero | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL
Empresa: TALLERES SAN FINS SL
Administrador Unico
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 153, S 8, H SC 9513, I/A 3 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-15
Empresa: TALLERES SAN FINS SL
Administrador Solidario
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
- Fernandez Villaverde Emerita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 153, S 8, H SC 9513, I/A 3 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-15
Empresa: PRODUCTOS INTEGRADOS SA
Consejero
- De La Fuente Morgado Jacobo
- De La Fuente Morgado Jose Manuel
- De La Fuente Morgado Rodrigo
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
- Morgado Bazago Jacinta
Presidente
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 14, S 8, H M 71960, I/A 31 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: PRODUCTOS INTEGRADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Fuente Morgado Jose Manuel
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 14, S 8, H M 71960, I/A 31 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: PRODUCTOS INTEGRADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Fuente Morgado Jose Manuel
- De La Fuente Morgado Rodrigo
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 14, S 8, H M 71960, I/A 31 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: PRODUCTOS INTEGRADOS SA
Consejero
- De La Fuente Morgado Jacobo
- De La Fuente Morgado Jose Manuel
- De La Fuente Morgado Rodrigo
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
- Morgado Bazago Jacinta
Presidente
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 14, S 8, H M 71960, I/A 28 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Empresa: PRODUCTOS INTEGRADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Fuente Morgado Jose Manuel
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 14, S 8, H M 71960, I/A 28 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Empresa: PRODUCTOS INTEGRADOS SA
Consejero Delegado
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 14, S 8, H M 71960, I/A 28 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Empresa: ROD SPORT SL
Liquidador
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37127 , F 205, S 8, H B 299438, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Empresa: ROD SPORT SL
Administrador Unico
- De La Fuente Sanchez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37127 , F 205, S 8, H B 299438, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Información de DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE SANCHEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos