DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRVELEC IMD SL | Socio Unico | 26/08/2024 | |
AIRVELEC IMD SL | Administrador Solidario | 05/01/2017 | |
INTELGA-MUNDOOR SL | Apoderado | 23/09/2013 | |
INTELGA-MUNDOOR SL | Apoderado | 26/08/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN
Empresa: AIRVELEC IMD SL
Socio Único
- De La Fuente Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18675, I/A 3 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-27
Empresa: AIRVELEC IMD SL
Administrador Solidario
- De La Fuente Rodriguez Ana Belen
- Jose Luis Lopez Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 159, S 8, H LU 18675, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-27
Empresa: INTELGA-MUNDOOR SL
Apoderado
- De La Fuente Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 103, S 8, H LU 6491, I/A 8 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-27
Empresa: INTELGA-MUNDOOR SL
Apoderado
- De La Fuente Rodriguez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 102, S 8, H LU 6491, I/A 7 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-27
Información de DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN
Mostramos los datos de DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE RODRIGUEZ ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos