DE LA FUENTE POZUELO ROSA
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE POZUELO ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA FUENTE POZUELO ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRINVER CASTILLA 2002 SL | Administrador Unico | 25/02/2015 | 19/03/2024 |
PATRINVER CASTILLA 2002 SL | Liquidador | 19/03/2024 | 19/03/2024 |
GRUPO S'CORPIO SL | Administrador Unico | 05/03/2020 | |
PATRINVER CASTILLA 2002 SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2015 | |
SCORPIO VALLADOLID SL | Administrador Solidario | 02/05/2014 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE POZUELO ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE POZUELO ROSA
Empresa: PATRINVER CASTILLA 2002 SL
Liquidador
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 154, S 8, H VA 13772, I/A 7 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-47
Empresa: PATRINVER CASTILLA 2002 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Liquidador
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 154, S 8, H VA 13772, I/A 7 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-47
Empresa: GRUPO S'CORPIO SL
Administrador Unico
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 174, S 8, H VA 711, I/A 6 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-47
Empresa: PATRINVER CASTILLA 2002 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 212, S 8, H VA 13772, I/A 6 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-47
Empresa: PATRINVER CASTILLA 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Arranz Arranz Jesus
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 212, S 8, H VA 13772, I/A 6 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-47
Empresa: SCORPIO VALLADOLID SL
Administrador Solidario
- Arranz Arranz Jesus
- De La Fuente Pozuelo Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 155, S 8, H VA 5863, I/A 4 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-47
Información de DE LA FUENTE POZUELO ROSA
Mostramos los datos de DE LA FUENTE POZUELO ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE POZUELO ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos