DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVOTECH CLINICAL RESEARCH SPAIN SL | Apoderado | 13/03/2019 | 23/07/2021 |
EAST HORN CLINICAL SERVICES IN CEE LIMITED | Apoderado | 03/04/2017 | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO
Empresa: EASTHORN CLINICAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado
- De La Fuente Marañon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 154, S 8, H M 688109, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: EASTHORN CLINICAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado
- De La Fuente Marañon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 153, S 8, H M 688109, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Apoderado
- De La Fuente Marañon Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35770 , F 140, S 8, H M 642794, I/A 2 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Apoderado
- De La Fuente Marañon Eduardo
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35770 , F 137, S 8, H M 642794, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Información de DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO
Mostramos los datos de DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE MARAÑON EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos