DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AUMA ARQUITECTURA SLP | Apoderado | 11/03/2022 | |
SALADO 4 SL | Administrador Unico | 21/02/2022 | |
LDM 2015 SL | Administrador Unico | 16/02/2022 | |
DBD CONSULTORIA TECNICA SL | Apoderado | 31/01/2022 | |
RESTYLE HOTELS SL | Apoderado | 31/01/2022 | |
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS 2020 SL | Apoderado | 31/01/2022 | |
GESTION PROFESIONAL DE FINCAS SL | Administrador Unico | 17/07/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO
Empresa: APARTAMENTOS O'DONNELL SL
Administrador Unico
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE135816, I/A 3 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-41
Empresa: APARTAMENTOS O'DONNELL SL
Administrador Unico
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7269 , F 76, S 8, H SE135816, I/A 1 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Empresa: GRUPO AUMA ARQUITECTURA SL
Apoderado
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7191 , F 23, S 8, H SE133843, I/A 2 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-41
Empresa: SALADO 4 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7182 , F 1, S 8, H SE133680, I/A 1 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-41
Empresa: LDM 2015 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5941 , F 221, S 8, H SE103301, I/A 2 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-41
Empresa: DBD CONSULTORIA TECNICA SL
Apoderado
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5291 , F 144, S 8, H SE 87524, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-41
Empresa: RESTYLE HOTELS SL
Apoderado
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6461 , F 188, S 8, H SE115777, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-41
Apoderado
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6893 , F 92, S 8, H SE126351, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-41
Empresa: GESTION PROFESIONAL DE FINCAS SL
Administrador Unico
- De La Fuente Lopez Victor Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314 , F 160, S 8, H SE 88108, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-41
Empresa: GESTION PROFESIONAL DE FINCAS SL
Administrador Solidario
- De La Fuente Lopez Victor Benito
- Garcia Moreno Hector Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5314 , F 160, S 8, H SE 88108, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-41
VER MAS ACTOS
Información de DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO
Mostramos los datos de DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE LOPEZ VICTOR BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos