DE LA FUENTE GALISTEO JUAN
Informe ejecutivo de DE LA FUENTE GALISTEO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA FUENTE GALISTEO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPITEL 99 SL | Administrador Unico | 07/07/2023 | |
CAPITEL 99 SL | Apoderado Solidario | 06/04/2022 | |
BOCEL 2001 SL | Administrador Unico | 11/01/2017 | |
CAPITEL GESTION VIVIENDA SL | Administrador Unico | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA FUENTE GALISTEO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FUENTE GALISTEO JUAN
Empresa: CAPITEL 99 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Galisteo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 190, S 8, H M 240021, I/A 20 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: CAPITEL 99 SL
Administrador Mancomunado
- De La Fuente Galisteo Juan
- Oñoro Diaz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 190, S 8, H M 240021, I/A 20 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: CAPITEL 99 SL
Administrador Mancomunado
- De La Fuente Galisteo Juan
Apoderado Solidario
- De La Fuente Galisteo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14504 , F 172, S 8, H M 240021, I/A 11 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: BOCEL 2001 SL
Administrador Unico
- De La Fuente Galisteo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16679 , F 32, S 8, H M 284625, I/A 5 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: CAPITEL GESTION VIVIENDA SL
Administrador Unico
- De La Fuente Galisteo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33085 , F 156, S 8, H M 595484, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: LANTANA SERVICIOS Y PAISAJES SL
Liquidador
- De La Fuente Galisteo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23910 , F 32, S 8, H M 429294, I/A 2 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Empresa: NIROAN SERVICIOS Y PAISAJES SL
Liquidador
- De La Fuente Galisteo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22835 , F 70, S 8, H M 408804, I/A 2 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de DE LA FUENTE GALISTEO JUAN
Mostramos los datos de DE LA FUENTE GALISTEO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FUENTE GALISTEO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos