DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | M.Supl.Com.R | 04/01/2021 | |
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | M.Supl.Com.R | 28/12/2020 | |
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | Consejero | 11/09/2019 | |
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | Consejero | 11/09/2019 |
VINCULACIONES DE DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA
Empresa: SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA
M.Supl.Com.R
- De La Flor Pereira Maria Rosa
- Fernandez Valle Elena Monserrat
- Perez Mañas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 44, S 8, H CA 9908, I/A 66 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-11
M.Supl.Com.R
- De La Flor Pereira Maria Rosa
- Fernandez Valle Elena Monserrat
- Sanchez Duran Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 11, S 8, H CA 19431, I/A 40 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-11
Empresa: SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA
Consejero
- De La Flor Pereira Maria Rosa
- Del Campo Martinez Alba
- Fernandez Valle Elena Monserrat
- Paez Pareja Jose Ramon
- Rodriguez Vega Maria Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 43, S 8, H CA 9908, I/A 63 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-11
Consejero
- De La Flor Pereira Maria Rosa
- Del Campo Martinez Alba
- Fernandez Valle Elena Monserrat
- Paez Pareja Jose Ramon
- Rodriguez Vega Maria Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 9, S 8, H CA 19431, I/A 38 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 39, S 8, H CA 18244, I/A 34 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Consejero
- Colombo Roquette Mercedes
- De La Flor Pereira Maria Rosa
- Fernandez Garron Ana Isabel
- Ortiz Quevedo Juan Jose
- Tubio Martinez Eva
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 224, S 8, H CA 6255, I/A 36 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-11
Consejero
- De La Flor Pereira Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 20, S 8, H CA 9998, I/A 49 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-11
Consejero Delegado
Consejero
- De La Flor Pereira Maria Rosa
- Garron Rincon Lorena
- Ramos Grosso Miguel Angel
- Rodriguez Ruso Fatima Maria
- Vila Perez Martin
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 39, S 8, H CA 18244, I/A 32 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-11
Consejero
- De La Flor Pereira Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2014 , F 223, S 8, H CA 6255, I/A 35 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-11
Consejero
Gerente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 16, S 8, H CA 9998, I/A 41 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Información de DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA
Mostramos los datos de DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA FLOR PEREIRA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos