DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN
Informe ejecutivo de DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CDA LOGISTICS SL | Apoderado | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN
Empresa: CDA LOGISTICS SL
Apoderado
- De La Dueña Granados Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 24, S 8, H CR 28474, I/A 8 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-13
Empresa: IMPORTADORA DIRECTA AL CONSUMIDOR SL
Liquidador
- De La Dueña Granados Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 55, S 8, H ML 1720, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-52
Empresa: IMPORTADORA DIRECTA AL CONSUMIDOR SL
Administrador Unico
- De La Dueña Granados Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 55, S 8, H ML 1720, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-52
Empresa: IMPORTADORA DIRECTA AL CONSUMIDOR SL
Administrador Unico
- De La Dueña Granados Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 55, S 8, H ML 1720, I/A 2 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-52
Empresa: IMPORTADORA DIRECTA AL CONSUMIDOR SL
Socio Único
- De La Dueña Granados Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 55, S 8, H ML 1720, I/A 2 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-52
Información de DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN
Mostramos los datos de DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA DUEÑA GRANADOS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos