DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA
Informe ejecutivo de DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANSYL FUEN-2 SL | Administrador Solidario | 12/03/2014 | 19/11/2019 |
VANSYL FUENLABRADA SL | Administrador Solidario | 21/08/2019 | 19/11/2019 |
VANSYL FUENLABRADA SL | Administrador Unico | 18/03/2014 | 21/08/2019 |
VANSYL FUENLABRADA SL | Administrador Solidario | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA
Empresa: VANSYL FUENLABRADA SL
Administrador Solidario
- Canencia Velasco Jorge
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 186, S 8, H M 233585, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: VANSYL FUEN-2 SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
- Miguel Angel Fernandez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16548 , F 77, S 8, H M 281909, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: VANSYL FUENLABRADA SL
Administrador Solidario
- Canencia Velasco Jorge
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 186, S 8, H M 233585, I/A 4 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: VANSYL FUENLABRADA SL
Administrador Unico
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 186, S 8, H M 233585, I/A 4 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Empresa: VANSYL FUENLABRADA SLL
Administrador Unico
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 184, S 8, H M 233585, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: VANSYL FUENLABRADA SLL
Administrador Solidario
- Canencia Canencia Leoncio
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14194 , F 184, S 8, H M 233585, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: VANSYL FUEN-2 SL
Administrador Solidario
- De La Cruz Velasco Garcia Maria Estrella
- Miguel Angel Fernandez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16548 , F 76, S 8, H M 281909, I/A 3 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Información de DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA
Mostramos los datos de DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CRUZ VELASCO GARCIA MARIA ESTRELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos