DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLOMYPLAS PLASTIC PIPES SL | Presidente | 11/05/2018 | |
PLOMYPLAS PLASTIC PIPES SL | Consejero | 11/05/2018 | |
COMAC TRANSPORTADORES SINFIN SL | Apoderado | 22/02/2016 | |
SAMAPLAST SA | Consejero Delegado Solidario | 26/05/2015 | 15/09/2015 |
SAMAPLAST SA | Presidente | 26/05/2015 | 15/09/2015 |
SAMAPLAST SA | Consejero | 26/05/2015 | 15/09/2015 |
SAMAPLAST SA | Presidente | 04/06/2010 | 26/05/2015 |
SAMAPLAST SA | Consejero | 04/06/2010 | 26/05/2015 |
SAMAPLAST SA | Consejero Delegado Solidario | 04/06/2010 | 26/05/2015 |
SAMAPLAST SA | Consejero Delegado | 04/06/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO
Empresa: PLOMYPLAS PLASTIC PIPES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruz Sandoval Francisco Javier De La
- Cruz Sandoval Jose Antonio De La
- De La Cruz Garcia Antonio
Presidente
- De La Cruz Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33701 , F 73, S 8, H M 150179, I/A B (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: COMAC TRANSPORTADORES SINFIN SL
Apoderado
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Mingo Alvaro
- Mingo Garcia Maria Jesus
- Pazos Alonso Jose Maria
- Pazos Alonso Jose Maria
- Pazos Alonso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 1, S 8, H M 88301, I/A 18 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
Empresa: SAMAPLAST SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Consejero
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Presidente
- De La Cruz Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 19, S 8, H T 1875, I/Adilig (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-43
Empresa: SAMAPLAST SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Consejero
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Presidente
- De La Cruz Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 18, S 8, H T 1875, I/A 49 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-43
Empresa: SAMAPLAST SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Consejero
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Presidente
- De La Cruz Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 18, S 8, H T 1875, I/A 49 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-43
Empresa: SAMAPLAST SA
Consejero Delegado Solidario
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Consejero
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Presidente
- De La Cruz Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 15, S 8, H T 1875, I/A 44 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-43
Empresa: SAMAPLAST SA
Consejero Delegado
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Consejero
- De La Cruz Garcia Antonio
- De La Cruz Sandoval Francisco Javier
- De La Cruz Sandoval Jose Antonio
- De La Cruz Sandoval Maria Del Carmen
Presidente
- De La Cruz Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 15, S 8, H T 1875, I/A 44 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-43
Información de DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CRUZ GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos