DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
Informe ejecutivo de DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAXTAL IBERICA SL | Administrador Mancomunado | 27/07/2012 | |
GROCA SL | Administrador Mancomunado | 14/09/2011 | |
VITALIA VIDA SA | Administrador Mancomunado | 05/05/2009 | 27/01/2011 |
PREVENRISK SA | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | |
EUFRATES BUSINESS SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2009 | 16/07/2010 |
DREAMHOUSES INVEST SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2010 | |
HOLDING EUROPEO TINDEX SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
Empresa: ZAXTAL IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21746 , F 194, S 8, H M 387313, I/A 8 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Empresa: GROCA SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17320 , F 81, S 8, H M 297046, I/A 13 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: VITALIA VIDA SA
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19147 , F 99, S 8, H M 335037, I/A 7 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Empresa: PREVENRISK SA
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14579 , F 111, S 8, H M 241485, I/A 23 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Empresa: DREAMHOUSES INVEST SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18776 , F 7, S 8, H M 327238, I/A 9 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: EUFRATES BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26510 , F 218, S 8, H M 477708, I/A 3 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: HOLDING EUROPEO TINDEX SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Laudati Tringali Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18244 , F 18, S 8, H M 316081, I/A 7 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Empresa: EUFRATES BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26510 , F 218, S 8, H M 477708, I/A 2 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Empresa: VITALIA VIDA SA
Administrador Mancomunado
- De La Cruz Antona Maria Ascension
- Massa Dalmau Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19147 , F 98, S 8, H M 335037, I/A 5 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Información de DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION
Mostramos los datos de DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CRUZ ANTONA MARIA ASCENSION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos