DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLORENSIA SL | Administrador Unico | 21/03/2011 | 23/10/2017 |
MUNDOBAÑO DE TOLEDO SL | Administrador Solidario | 28/03/2011 | 11/02/2013 |
CERRAMIENTOS DE BAÑOS SL | Administrador Unico | 21/03/2011 | 04/05/2012 |
VINCULACIONES DE DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA
Empresa: FLORENSIA SL
Administrador Unico
- De La Concepcion Morgado Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 225, S 8, H M 53977, I/A 8 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Empresa: MUNDOBAÑO DE TOLEDO SL
Administrador Solidario
- De La Concepcion Morgado Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 57, S 8, H TO 22119, I/A 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-45
Empresa: MUNDOBAÑO DE TOLEDO SL
Administrador Solidario
- De La Concepcion Morgado Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 57, S 8, H TO 22119, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-45
Empresa: CERRAMIENTOS DE BAÑOS SL
Administrador Unico
- De La Concepcion Morgado Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 209, S 8, H M 51896, I/A 8 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Empresa: FLORENSIA SL
Administrador Unico
- De La Concepcion Morgado Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 223, S 8, H M 53977, I/A 5 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Información de DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA
Mostramos los datos de DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CONCEPCION MORGADO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos