DE LA CITA CALLE FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE LA CITA CALLE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA CITA CALLE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA EXPRES ARAGON SL | Apoderado | 14/10/2022 | |
EV CARGO GLOBAL FORWARDING SL | Apoderado | 17/01/2020 | |
COMERCIOLUX SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 |
VINCULACIONES DE DE LA CITA CALLE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CITA CALLE FRANCISCO
Empresa: AIR EXPRESS CARGO VALENCIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Almagro Colorado Alvaro-julian
- De La Cita Calle Francisco
- Luque Medina Jose Javier
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
- De La Cita Calle Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10861, L 8139, F 133, S 8, H V 194038, I/A 3 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-46
Empresa: IBERICA EXPRES ARAGON SL
Apoderado
- De La Cita Calle Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 120, S 8, H Z 11596, I/A 9 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-50
Empresa: AIR EXPRESS CARGO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Almagro Colorado Alvaro-julian
- De La Cita Calle Francisco
- Jaber Mohamad Mahmud Abdel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21228 , F 33, S 8, H M 377048, I/A 15 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: AIR EXPRESS CARGO VALENCIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Almagro Colorado Alvaro-julian
- De La Cita Calle Francisco
- Luque Medina Jose Javier
Presidente
Secretario
- De La Cita Calle Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10861, L 8139, F 131, S 8, H V 194038, I/A 1 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-46
Empresa: AIR EXPRESS CARGO SL
Apoderado
- De La Cita Calle Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21228 , F 31, S 8, H M 377048, I/A 12 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: COMERCIOLUX SL
Apoderado Solidario
- De Almagro Colorado Alvaro-julian
- De La Cita Calle Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39696 , F 14, S 8, H M 705319, I/A 2 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: AIR EXPRESS CARGO SL
Consejero
- De La Cita Calle Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21228 , F 30, S 8, H M 377048, I/A 10 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Empresa: XPO GLOBAL FORWARDING SPAIN SL
Apoderado
- De La Cita Calle Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5258 , F 157, S 8, H BI 48651, I/A 37 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-48
Empresa: XPO GLOBAL FORWARDING SPAIN SL
Consejero
- De La Cita Calle Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5258 , F 157, S 8, H BI 48651, I/A 37 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-48
Empresa: XPO GLOBAL FORWARDING SPAIN SL
Apoderado
- Allica Hernandez Jesus
- Arce Fernandez Ana
- Arenas Garcia Jose Luis
- Balairon Onrubia Luis Alfredo
- Barros Martinez Eduardo
- Cabezas Arias Isabel
- Calatayud Blasco Cristina
- Cano Garcia Maria
- De La Cita Calle Francisco
- Fernandez Val Sara
- Gomez Rujas Isaac
- Ibañez De Zuazo Nuñez Ainara
- Lasala Urruticoechea Jon Koldobika
- Lazaro Gonzalez Raquel
- Leiva Torre Tomas
- Llorens Lillo Julio
- Marsili Massimo
- Martinez Calleja Cristina
- Naranjo Gozalo David
- Noval Llano Maria-jose
- Ortiz Romero Carlos Manuel
- Puente Ayus Beatriz
- Roca Lopez Roberto Manuel
- Rodriguez Luno Ana
- Ugarte Gondra Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5258 , F 157, S 8, H BI 48651, I/A 36 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
VER MAS ACTOS
Información de DE LA CITA CALLE FRANCISCO
Mostramos los datos de DE LA CITA CALLE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CITA CALLE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos