DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUELING SL | Apoderado | 23/04/2018 | |
FRIO EN CAMARAS SA | Apoderado Mancomunado | 13/12/2016 | |
FRIO EN CAMARAS SA | Presidente | 26/04/2013 | |
FRIO EN CAMARAS SA | Consejero | 26/04/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS
Empresa: FRIO EN CAMARAS SA
Consejero
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
- LACAPE ENERGIAS SL
- LAYPE ENERGIAS SL
Presidente
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 73, S 8, H SE 11807, I/A 41 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-41
Empresa: FRIO EN CAMARAS SA
Consejero
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
- LACAPE ENERGIAS SL
- LAYPE ENERGIAS SL
Presidente
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 72, S 8, H SE 11807, I/A 40 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-41
Empresa: FUELING SL
Apoderado
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5860 , F 22, S 8, H SE101271, I/A 3 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-41
Empresa: FRIO EN CAMARAS SA
Apoderado Mancomunado
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 72, S 8, H SE 11807, I/A 40 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-41
Empresa: FRIO EN CAMARAS SA
Consejero
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
- LACAPE ENERGIAS SL
- LAYPE ENERGIAS SL
Presidente
- De La Cañina Dominguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 71, S 8, H SE 11807, I/A 37 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-41
Información de DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CAÑINA DOMINGUEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos