DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS
Informe ejecutivo de DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LC TECNICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 02/01/2019 | |
TECNICA DEL AGUA A PRESION SL | Administrador Unico | 20/06/2018 | |
CASH CAURA SL | Administrador Unico | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS
Empresa: LC TECNICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- De La Camara Carrillo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6652 , F 30, S 8, H SE120165, I/A 1 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-41
Empresa: TECNICA DEL AGUA A PRESION SL
Administrador Unico
- De La Camara Carrillo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6566 , F 171, S 8, H SE118236, I/A 1 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-41
Empresa: CASH CAURA SL
Administrador Unico
- De La Camara Carrillo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5974 , F 188, S 8, H SE104054, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41
Información de DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS
Mostramos los datos de DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CAMARA CARRILLO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos