DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO
Informe ejecutivo de DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KNOWDLE MEDIA GROUP SL | Consejero | 14/11/2016 | 01/02/2017 |
KNOWDLE MEDIA GROUP SL | Consejero | 24/04/2013 | 12/02/2014 |
DIVERT VISION SL | Administrador Unico | 09/06/2011 | |
DIVERT VISION SL | Liquidador | 09/06/2011 | 09/06/2011 |
VINCULACIONES DE DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO
Empresa: KNOWDLE MEDIA GROUP SL
Consejero
- De La Calle Y De La Calle Anastasio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 134, S 8, H MA117878, I/A 13 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: KNOWDLE MEDIA GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De La Calle Y De La Calle Anastasio
- Garcia Montesinos Felipe
- Rodriguez Ariño Ricardo
- Sanchez Morrondo Eduardo
- Urruchua Alacia Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518, L 4425, F 132, S 8, H MA117878, I/A 9 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-29
Empresa: KNOWDLE MEDIA GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Calle Y De La Calle Anastasio
- Fraile Bartolome Gregorio
- Garcia Montesinos Felipe
- Mata Jimenez Jorge
- Ortega Useros Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 204, S 8, H MA117878, I/A 3 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-29
Empresa: KNOWDLE MEDIA GROUP SL
Consejero
- De La Calle Y De La Calle Anastasio
- Fraile Bartolome Gregorio
- Garcia Montesinos Felipe
- Mata Jimenez Jorge
- Ortega Useros Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 201, S 8, H MA117878, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-29
Empresa: DIVERT VISION SL
Liquidador
- De La Calle Y De La Calle Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352 , F 32, S 8, H M 150383, I/A 3 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Empresa: DIVERT VISION SL
Administrador Unico
- De La Calle Y De La Calle Anastasio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9352 , F 32, S 8, H M 150383, I/A 3 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Información de DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO
Mostramos los datos de DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CALLE Y DE LA CALLE ANASTASIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos