DE LA CALLE SANTA ANA PABLO
Informe ejecutivo de DE LA CALLE SANTA ANA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
VINCULACIONES DE DE LA CALLE SANTA ANA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CALLE SANTA ANA PABLO
Empresa: CASA 152 SL
Consejero Delegado
Consejero
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Gomez Blazquez Pedro
- Sanchez Claramonte Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12008 , F 206, S 8, H M 188970, I/A 7 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-28
Empresa: CASA 162 SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Gomez Blazquez Pedro
- Lapique Fernandez De Liencres Manuel
- Sanchez Claramonte Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 213, S 8, H M 306598, I/A 8 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Consejero Delegado
Consejero
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Gomez Blazquez Pedro
- Sanchez Claramonte Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17178 , F 137, S 8, H M 45266, I/A 28 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: BURGOESPACIO 2000 SA
Consejero Delegado
Consejero
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Gomez Blazquez Pedro
- Sanchez Claramonte Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25851 , F 219, S 8, H M 280714, I/A 15 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: TALLER DE OFICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Sanchez Claramonte Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14351 , F 176, S 8, H M 236880, I/A 3 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: BURGOESPACIO 2000 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Sanchez Claramonte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25851 , F 218, S 8, H M 280714, I/A 14 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: SIRAL HOTELES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Sanchez Claramonte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18586 , F 86, S 8, H M 323193, I/A 7 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: CASA 162 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Sanchez Claramonte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 165, S 8, H M 306598, I/A 7 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: CASA 152 SL
Apoderado
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Sanchez Claramonte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12008 , F 205, S 8, H M 188970, I/A 6 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Calle Santa Ana Pablo
- Sanchez Claramonte Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17178 , F 136, S 8, H M 45266, I/A 27 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
VER MAS ACTOS
Información de DE LA CALLE SANTA ANA PABLO
Mostramos los datos de DE LA CALLE SANTA ANA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CALLE SANTA ANA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos