DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN
Informe ejecutivo de DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVARTIS FARMACEUTICA SA | Apoderado | 24/03/2011 | 12/08/2013 |
ALCON HEALTHCARE SA | Apoderado | 18/07/2011 | 12/08/2013 |
LABORATORIOS VISFARM SL | Apoderado | 08/08/2011 | 09/08/2013 |
MIZAR FARMACEUTICA SL | Apoderado | 18/07/2011 | 02/08/2013 |
LAUS FARMA SL | Apoderado | 27/07/2011 | 01/08/2013 |
ARTIS PHARMA SL | Apoderado | 13/07/2011 | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN
Empresa: LABORATORIO PADRO SA
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
- Mariana Mendoza Jimenez
- Puig Llado Francisco Javier
- Revathi Rammohan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43293 , F 70, S 8, H B 34424, I/A 291 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Empresa: NOVARTIS FARMACEUTICA SA
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
- Longoria Villareal Ana Claudia
- Sotomayor Ruiz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 140, S 8, H B 46560, I/A 597 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Empresa: LABORATORIOS VISFARM SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
- Mariana Mendoza Jimenez
- Puig Llado Francisco Javier
- Revathi Rammohan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43862 , F 193, S 8, H B 178516, I/A 76 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Empresa: LAUS FARMA SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
- Mendoza Jimenez Mariana
- Puig Llado Francisco Javier
- Revathi Rammohan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43293 , F 76, S 8, H B 220216, I/A 48 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: MIZAR FARMACEUTICA SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
- Mariana Mendoza Jimenez
- Puig Llado Francisco Javier
- Revathi Rammohan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43346 , F 196, S 8, H B 178518, I/A 80 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: ARTIS PHARMA SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
- Mariana Mendoza Jimenez
- Puig Llado Francisco Javier
- Revathi Rammohan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 181, S 8, H B 220218, I/A 54 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: LABORATORIOS VISFARM SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41282 , F 70, S 8, H B 178516, I/A 64 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-08
Empresa: LAUS FARMA SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 133, S 8, H B 220216, I/A 36 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
Empresa: LABORATORIO PADRO SA
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 173, S 8, H B 34424, I/A 278 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-08
Empresa: MIZAR FARMACEUTICA SL
Apoderado
- De La Calle Garcia Francisco Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42055 , F 98, S 8, H B 178518, I/A 66 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-08
VER MAS ACTOS
Información de DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN
Mostramos los datos de DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA CALLE GARCIA FRANCISCO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos