DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES
Informe ejecutivo de DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JC19 PROPCO 4 SL | Apoderado Solidario | 24/05/2021 | |
JC19 PROPCO 4 SL | Apoderado Solidario | 28/07/2020 | |
JC19 PROPCO 4 SL | Apoderado Solidario | 26/12/2018 |
VINCULACIONES DE DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES
Empresa: JC19 PROPCO 4 SL
Apoderado Solidario
- De La Brena Alonso De Celis Dolores
- Kula Christopher Andre
- Mcewan Ashleigh
- Saeed Bhriz
- Stenson Paul
- Travesedo Julia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38377 , F 148, S 8, H M 673978, I/A 12 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: JC19 PROPCO 4 SL
Apoderado Solidario
- De La Brena Alonso De Celis Dolores
- Kula Christopher Andre
- Mcewan Ashleigh
- Saeed Bhriz
- Stenson Paul
- Travesedo Julia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38377 , F 147, S 8, H M 673978, I/A 11 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Empresa: JC19 PROPCO 4 SL
Apoderado Solidario
- De La Brena Alonso De Celis Dolores
- Kula Christopher Andre
- Mcewan Ashleigh
- Saeed Bhriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37839 , F 58, S 8, H M 673978, I/A 6 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-28
Información de DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES
Mostramos los datos de DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA BRENA ALONSO DE CELIS DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos