DE JUAN SEVILLA ESTHER
Informe ejecutivo de DE JUAN SEVILLA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE JUAN SEVILLA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAGUSA23 SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
ZAGUSA23 SL | Socio Unico | 14/08/2024 |
VINCULACIONES DE DE JUAN SEVILLA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE JUAN SEVILLA ESTHER
Empresa: INMOBILIARIA BAJO ARAGON SA
Consejero
- De Juan Sevilla Esther
Secretario
- De Juan Sevilla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 11933, I/A 12 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
Empresa: ARAGON AGROPECUARIO SL
Apoderado Solidario
- De Juan Sevilla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 2300, I/A 18 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-22
Empresa: ZAGUSA23 SL
Administrador Unico
- De Juan Sevilla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74499, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Empresa: ZAGUSA23 SL
Socio Único
- De Juan Sevilla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74499, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Empresa: FINCA TORREBLANCA SL
Apoderado Solidario
- De Juan Sevilla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10000, I/A 14 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Empresa: JUAN BELLO SA
Apoderado
- De Juan Sevilla Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10028, I/A 22 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Empresa: JUAN BELLO SA
Consejero
- De Juan Sevilla Esther
- Sevilla Navarrete Vicenta
Secretario
- De Juan Sevilla Esther
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 10028, I/A 20 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-50
Empresa: ARAGON AGROPECUARIO SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Juan Sevilla Esther
- De Juan Sevilla Maria Angeles
- De Juan Sevilla Pedro Jesus Eugenio
Presidente
Secretario
- De Juan Sevilla Esther
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 212, S 8, H HU 2300, I/A 16 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-22
Empresa: FINCA TORREBLANCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Juan Sevilla Esther
- De Juan Sevilla Jesus
- De Juan Sevilla Maria Angeles
Pres. Honor.
Presidente
Secretario
- De Juan Sevilla Esther
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 71, S 8, H Z 10000, I/A 13 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-50
Empresa: INMOBILIARIA BAJO ARAGON SA
Consejero
- De Juan Sevilla Esther
- De Juan Sevilla Jesus
- De Juan Sevilla Maria Angeles
Presidente
Secretario
- De Juan Sevilla Esther
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 120, S 8, H Z 11933, I/A 11 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-50
VER MAS ACTOS
Información de DE JUAN SEVILLA ESTHER
Mostramos los datos de DE JUAN SEVILLA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE JUAN SEVILLA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos